Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pozezdrze w okręgu wyborczym nr 2, 8, 15 zarządzone na dzień 10 listopada 2024 r.
- okr. nr 2, 8, 15, lista nr 16 – KWW BARBARY GINKOWSKIEJ
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Janusz BAJKO z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztof Ryszard KOPAŃSKI z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Aneta Ewa PRZESTRZELSKA z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr 299 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2024 r. na dzień 10 listopada 2024 r.
ZAŁĄCZNIKI
- KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 17 września 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pozezdrze zarządzonych na dzień 10 listopada 2024 r.
- KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 6 września 2024 r. - informacje o wyborach
- WZÓR_Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
- Klauzula informacyjna RODO
- ZARZĄDZENIE NR 299 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 3 września 2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pozezdrze
- POSTANOWIENIE NR 330/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pozezdrze_Aneta Ewa PRZESTRZELSKA
- POSTANOWIENIE NR 329/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pozezdrze_Krzysztof Ryszard KOPAŃSKI
- POSTANOWIENIE NR 328/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pozezdrze_Janusz BAJKO
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
06-09-2024 9:43
Wprowadził:
Jarosław Szymański
-
Data modyfikacji
17-09-2024 7:47
Wprowadził:
Jarosław Szymański